Підгірний Микола Вікторович (9 грудня 1965 – 16 червня 1977) Обраний Верховною Радою СРСР 6-го скликання. Звільнений з посади Верховною Радою СРСР 9-го скликання. Брежнєв Леонід Ілліч (16 червня 1977 – 10 листопада 1982) Обраний Верховною Радою СРСР 9-го скликання.
Горбачов, Михайло Сергійович
Михайло Сергійович Горбачов | |
---|---|
10 квітня 1970 – 4 грудня 1978 | |
Попередник | Леонід Єфремов |
Наступник | Всеволод Мураховський |
Перший секретар Ставропольського міського комітету КПРС |
- Йосип Віссаріонович Сталін (квітень 1922 – березень 1953)
- Боротьба за владу після смерті Сталіна (березень 1953 – вересень 1953)
- Микита Сергійович Хрущов (вересень 1953 – жовтень 1964)
- Леонід Ілліч Брежнєв (1964-1982)
- Юрій Володимирович Андропов (1982-1984)