Хто був прем'єр-міністром після Черчілля?
Зміст:
- 1 Хто був прем'єр-міністром після Черчілля?
- 2 Хто прийшов на зміну Черчілля?
- 3 Хто був першим офіційним прем'єр-міністром Англії?
- 4 Хто був прем'єром після Вільсона?
- 5 Хто прийшов до влади у Великій Британії після у Черчілля в 1945 році?
- 6 У якому році Черчілль прийшов до влади?
- 7 Хто обіймав посаду прем'єр міністра Великобританії за трьох ченців Сполученого Королівства?
Іден, Ентоні
Ентоні Іден | |
---|---|
6 квітня 1955 – 10 січня 1957 | |
Монарх | Єлизавета II |
Попередник | Вінстон Черчілль |
Наступник | Гарольд Макміллан |
Хто прийшов на зміну Черчілля?
Черчілль, Вінстон (1940-2010)
Вінстон Спенсер-Черчілль | |
---|---|
18 червня 1970 – 9 червня 1983 | |
Монарх | Єлизавета II |
Попередник | Ернест Девіс |
Наступник | Тоні Ллойд |
Хто був першим офіційним прем'єр-міністром Англії?
Зазвичай першим Прем'єр-міністром вважається сер Роберт Волпол, який очолив кабінет у 1721 році.
Хто був прем'єром після Вільсона?
16 березня 1976 року Вільсон несподівано подав у відставку (затверджено 5 квітня). Наступним лідером партії та прем'єр-міністром став Джеймс Каллаган.
Хто прийшов до влади у Великій Британії після у Черчілля в 1945 році?
Список прем'єр-міністрів
# | Ім'я | Початок повноважень |
---|---|---|
61 | Вінстон Черчілль (перший термін) (1874-1965) | 10 травня 1940 |
62 | Клемент Еттлі (1883-1967) | 27 липня 1945 |
63 | Вінстон Черчілль (другий термін) (1874-1965) | 26 жовтня 1951 |
64 | Ентоні Іден (1897-1977) | 7 квітня 1955 |
У якому році Черчілль прийшов до влади?
Черчілль, Вінстон
Вінстон Черчілль | |
---|---|
10 травня 1940 – 26 липня 1945 | |
Монарх | Георг VI |
Попередник | Невіл Чемберлен |
Наступник | Клемент Еттлі |
Хто обіймав посаду прем'єр міністра Великобританії за трьох ченців Сполученого Королівства?
Список прем'єр-міністрів
# | Ім'я | Початок повноважень |
---|---|---|
1 | Роберт Волпол (з 1742 граф Орфорд) (1676-1745) | 4 квітня 1721 |
2 | Спенсер Комптон, граф Вілмінгтон (1673-1743) | 16 лютого 1742 |
3 | Генрі Пелем (1694-1754) | 27 серпня 1743 |
4 | Томас Пелем-Холлс, герцог Ньюкасл (перший термін) (1693-1768) | 16 березня 1754 |